KRS 0000124209
NIP6990005228
REGON41000540200000
NazwaSPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "JEDNOŚĆ" W GÓRZE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINWALIDÓW "JEDNOŚĆ" W GÓRZE
Data rejestracji 23 lip 2002 (22 lata temu) 23 lip 2002
Data usunięcia 06 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 30, GÓRA, 56-200, GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6990005228
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAALICJA MASALSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-06-22
2008-08-14
ADAM BEZWERCHNY
Członek Organu Nadzoru
2005-06-22
2008-08-14
GRAŻYNA AUGUSTYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-22
2008-08-14
MARIA MATCZUK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-22
2014-09-12
JAN PAWLICZAK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-22
2008-08-14
HELENA SZUSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-06-22
2007-09-11
TERESA MARIA LIBAKO
Członek Organu Nadzoru
2002-07-23
2005-06-22
DANUTA SZELĄŻEK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-23
2005-06-22
DANUTA MARCINISZYN
Członek Organu Nadzoru
2002-07-23
2005-06-22
GRAŻYNA GRONOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-23
2023-02-06
ELŻBIETA CIEŚLA
Likwidator
2019-11-15
2023-02-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
ROMAN ŁESZKIW
PREZES ZARZĄDU
2002-07-23
2017-07-11
MARIANNA KOŚMIDEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-23
2011-05-17
BOGDAN KLAMKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-23
2010-03-31
DANUTA SZELĄŻEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-31
2017-07-11
ADAM TADEUSZ BEZWERCHNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-17
2017-07-11
ADAM TADEUSZ BEZWERCHNY
PREZES ZARZĄDU
2017-07-11
2019-11-15
MONIKA AGNIESZKA SIWICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-07-11
2019-11-15
ELŻBIETA CIEŚLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-04
2019-11-15
2002-07-23
2019-11-15
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "JEDNOŚĆ" W GÓRZE
0205-SEE.7113.6.7.2023.421 UNP 0205-23-063194
2023-12-12
2023-12-18
9846.5 PLN
P/2022/153
Urząd Skarbowy w Głogowie
0205-SEE.7113.6.7.2023.421 UNP 0205-23-063194
2023-12-12
2023-12-18
6687.18 PLN
P/2021/310
Urząd Skarbowy w Głogowie
0205-SEE.7113.6.7.2023.421 UNP 0205-23-063194
2023-12-12
2023-12-18
1392.28 PLN
O/2022/106
Urząd Skarbowy w Głogowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie