KRS 0000124171
NIP5782760028
REGON17096669900000
Nazwa"SKYNET PAWEŁ BRZEZICKI, JAROSŁAW PRZYŁUCKI, TOMASZ WOLNIAK SPÓŁKA JAWNA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSKYNET PAWEŁ BRZEZICKI, JAROSŁAW PRZYŁUCKI, TOMASZ WOLNIAK
Data rejestracji 23 lip 2002 (22 lata temu) 23 lip 2002
Data usunięcia 31 sie 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres LEGIONÓW, 13, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #525 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #527 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #723 USŁUGI PRZETWARZANIA DANYCH #724 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #725 KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #726 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #300 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7440Z REKLAMA #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCIPAWEŁ MACIEJ BRZEZICKI
Wspólnik
2002-07-23
2016-08-31
JAROSŁAW RAFAŁ PRZYŁUCKI
Wspólnik
2002-07-23
2016-08-31
TOMASZ IRENEUSZ WOLNIAK
Wspólnik
2002-07-23
2016-08-31
TOMASZ IRENEUSZ WOLNIAK
Likwidator
2007-05-23
2016-08-31
PAWEŁ MACIEJ BRZEZICKI
Likwidator
2007-05-23
2016-08-31
JAROSŁAW RAFAŁ PRZYŁUCKI
Likwidator
2007-05-23
2016-08-31
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE
JAROSŁAW RAFAŁ PRZYŁUCKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-07-23
2007-05-23
TOMASZ IRENEUSZ WOLNIAK
Członek Organu Reprezentacji
2002-07-23
2007-05-23
PAWEŁ MACIEJ BRZEZICKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-07-23
2007-05-23
2002-07-23
2007-05-23
"SKYNET PAWEŁ BRZEZICKI, JAROSŁAW PRZYŁUCKI, TOMASZ WOLNIAK SPÓŁKA JAWNA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie