KRS 0000124151
NIP6650002076
REGON31035652400000
Nazwa"CLIMAN PARTNER" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCLIMAN PARTNER
Data rejestracji 22 lip 2002 (22 lata temu) 22 lip 2002
Data usunięcia 04 mar 2010 04 mar 2010
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres TOROWA, 2C, KONIN, 62510, KONIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 250000,00 PLN
Wartość nominalna akcji250,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAKRZYSZTOF RYSZARD ŚWIDERSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-10
2004-03-30
AGNIESZKA ŚWIDERSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-03-30
2010-03-04
RAFAŁ ANDRZEJ ŚWIDERSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-11-07
2010-03-04
LECH ŚWIDERSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-22
2005-11-07
HALINA ŚWIDERSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-22
2010-03-04
MARKKU KEINANEN
Członek Organu Nadzoru
2002-07-22
2002-12-10
LECH LUDWIK ŚWIDERSKI
Likwidator
2008-09-11
2010-03-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF SAWAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-07-22
2002-12-10
RAFAŁ ANDRZEJ ŚWIDERSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-07-22
2003-08-18
RAFAŁ ANDRZEJ ŚWIDERSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-08-18
2005-11-07
LECH LUDWIK ŚWIDERSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-11-07
2008-09-11
2002-07-22
2003-12-05
"LM CENTRUM" SPÓŁKA AKCYJNA
2003-12-05
2008-09-11
"CLIMAN PARTNER" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-07-22
2003-08-18
ZAKŁADOWA, 14, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie