KRS 0000123995
NIP8680001071
REGON00086924100000
NazwaWYTWÓRCZO-USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W BOCHNI W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWYTWÓRCZO-USŁUGOWA PRACY W BOCHNI
Data rejestracji 22 lip 2002 (22 lata temu) 22 lip 2002
Data usunięcia 13 lis 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WIŚNICKA, 20, BOCHNIA, 32-700, BOCHNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYRYSZARD JAN WOŁEK
Likwidator
2014-08-28
2015-11-13
PIOTR JAN GÓRA
Likwidator
2014-08-28
2015-11-13
HELENA DYC
Członek Organu Nadzoru
2002-07-22
2004-06-18
JADWIGA SZWAB
Członek Organu Nadzoru
2002-07-22
2004-06-18
EWA PARA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-22
2004-06-18
MARIA ZACZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-15
2015-11-13
MAREK SŁOWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-15
2007-07-19
MAREK DZIERWA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-18
2007-07-19
ADAM STARZYK
Członek Organu Nadzoru
2004-06-18
2005-07-21
WŁADYSŁAW WEŁNA
Członek Organu Nadzoru
2004-06-18
2007-07-19
LUCYNA ŁACNA
Członek Organu Nadzoru
2005-07-21
2007-07-19
PIOTR GÓRA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-19
2014-07-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIE WOLI SKŁADA PREZES I JEDEN PEŁNOMOCNIK
RYSZARD WOŁEK
PREZES ZARZĄDU
2002-07-22
2003-02-05
MARIAN DZIUBAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-22
2010-08-02
PIOTR GÓRA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-22
2004-06-18
FRANCISZEK PĄCZEK
PREZES
2003-02-05
2014-08-28
MAŁGORZATA ANNA WIŚNIOWSKA
CZŁONEK
2004-06-18
2006-08-16
JADWIGA BRONISŁAWA SZWAB
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-02
2012-10-22
RYSZARD JAN WOŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-04
2014-08-28
2002-07-22
2014-08-28
WYTWÓRCZO-USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W BOCHNI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie