KRS 0000123754
NIP6741279719
REGON33047868300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
Data rejestracji 18 lip 2002 (22 lata temu) 18 lip 2002
Data usunięcia 18 lut 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZŁOCIENIECKA, 22 C, DRAWSKO POMORSKIE, 78-500, DRAWSKO POMORSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#2523 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA #2651 PRODUKCJA CEMENTU #2652 PRODUKCJA WAPNA #2661A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH #0130 UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #5152 SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #5153A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #7012 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4521F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH #4521B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH #4511 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4534 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #5511 HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #9252B OCHRONA ZABYTKÓW #2222 USŁUGI POLIGRAFICZNE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANESTEFAN DZIUBA
Wspólnik
2002-07-18
2007-12-04
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.100,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE STO ZŁ)
MANFRED WILLI SCHENK
Wspólnik
2007-12-04
2010-02-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 PLN
MONIKA REGINA LISZKA
Kurator
2003-08-22
2005-02-10
MARIA JÓZEFCZUK
Kurator
2004-09-08
2010-02-18
MARIA JÓZEFCZUK
Likwidator
2005-06-27
2007-11-29
JANUSZ GÓRKA
Likwidator
2007-11-29
2010-02-18
STANISŁAW DIDUCH
Powiernik
2002-07-18
2004-09-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWA
STEFAN DZIUBA
PREZES
2002-07-18
2007-12-04
2002-07-18
2004-09-30
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
2004-09-30
2005-06-27
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie