KRS 0000123495
REGON27788951000000
NazwaSTOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ"
Krótka nazwaPOMOCNA DŁOŃ
Data rejestracji 19 lip 2002 (22 lata temu) 19 lip 2002
Data usunięcia 19 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres HOPPEGO, 3 A, KATOWICE, 40-175, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #8531B POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #8532D POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIAKRZYSZTOF PIOTR DYBULA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-24
2021-10-19
MIROSŁAW ADAM CZEPIEL
Członek Organu Nadzoru
2006-10-24
2021-10-19
MAŁGORZATA WAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2006-10-24
2021-10-19
KAZIMIERZ TADEUSZ RODAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-19
2006-10-24
WOJCIECH SZYMON BIAŁOŻYT
Członek Organu Nadzoru
2002-07-19
2006-10-24
LESZEK ANDRZEJ LACHETA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-19
2006-10-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji§16 PKT 1 W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIE MOŻE NABYWAĆ PRAWA I ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA PKT 2 DOKUMENTY DOTYCZĄCE SPRAW MAJĄTKOWYCH DO WARTOŚCI 200 NAJNIŻSZYCH WYNAGRODZEŃ (WG DANYCH GUS NA DZIEŃ ZDARZENIA FINANSOWEGO) PODPISUJE PREZES ZARZĄDU. W SPRAWACH O WARTOŚCI POWYŻEJ TEJ GRANICY DOKUMENTY MUSZĄ PODPISAĆ CO NAJMNIEJ PREZES ZARZĄDU I SKARBNIK. PKT 3 INNE OSOBY BĘDĄCE CZŁONKAMI STOWARZYSZENIA MOGĄ DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI PRAWNYCH WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO IM PRZEZ ZARZĄD LUB PREZESA ZARZĄDU. §8 PKT 5 DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB ZARZĄD STOWARZYSZENIA
PIOTR KRYSTIAN ZEMELKA
PRZEWODNICZĄCY
2002-07-19
2006-10-24
PIOTR WŁADYSŁAW LENKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-19
2021-10-19
JACEK MICHAŁ CZAPLICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-19
2006-10-24
BORYS ALEKSANDER PRONOBIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-19
2006-10-24
MAŁGORZATA REGINA LEKSTON
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-19
2006-10-24
RYSZARD WAŁEK
PREZES ZARZĄDU
2006-10-24
2021-10-19
TOMASZ STANISŁAW KAPUŚCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-24
2021-10-19
JACEK ZBIGNIEW SITARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-24
2021-10-19
2002-07-19
2006-10-24
ORZESZKOWEJ, 29, KATOWICE, 40-581, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie