KRS 0000123096
NIP7120158598
REGON43047200000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO "KOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO "KOBUD"
Data rejestracji 15 lip 2002 (22 lata temu) 15 lip 2002
Data usunięcia 23 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STEFANII PAWLAK, 14, ŁĘCZNA, 21-010, ŁĘCZNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7120158598
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
17175000120000000039809567
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0520Z WYDOBYWANIE WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0610Z GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ #0620Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO #0710Z GÓRNICTWO RUD ŻELAZA #0729Z GÓRNICTWO POZOSTAŁYCH RUD METALI NIEŻELAZNYCH #0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #0891Z WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW #0892Z WYDOBYWANIE TORFU #0893Z WYDOBYWANIE SOLI #0899Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMACIEJ JANISŁAW WIENIAKOWSKI
Beneficjent
MACIEJ JANISŁAW WIENIAKOWSKI
zgłaszający - inny
PRZEMYSŁAW JAKUB LEGIEĆ
Prokurent
2014-08-22
2017-05-23
ODDZIELNA
MONIKA KOPEĆ
Prokurent
2014-04-11
2015-10-28
ODDZIELNA
MAREK KAROL JARASZKIEWICZ
Prokurent
2002-07-15
2005-11-16
SAMOISTNA
ROLAND MAREK SZYMCZAK
Prokurent
2005-11-16
2014-08-22
ODDZIELNA
MAREK JERZY CHAGOWSKI
Wspólnik
2002-07-15
2013-09-09
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000 ZŁ
RYSZARD JERZY LACHOWSKI
Wspólnik
2002-07-15
2003-07-15
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000,00 ZŁ.
TADEUSZ GABRIEL LEGIEĆ
Wspólnik
2002-07-15
2013-09-09
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.000 ZŁ
Wspólnik
2013-09-09
2015-04-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁ
02047530200000
Wspólnik
2015-04-15
2017-05-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁ
27212915400000
TADEUSZ GABRIEL LEGIEĆ
Członek Organu Nadzoru
2014-08-22
2015-05-20
EDWARD BRZÓZKO
Członek Organu Nadzoru
2014-08-22
2017-05-23
DARIUSZ HENRYK DŹWIGOŁ
Członek Organu Nadzoru
2015-05-20
2017-05-23
ŁUKASZ WALENTY KLISZKA
Członek Organu Nadzoru
2016-08-30
2017-05-23
MARCIN TOMASZ SUTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-08-22
2017-05-23
MACIEJ JANISŁAW WIENIAKOWSKI
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A JEŻELI W SPÓŁCE ZOSTAŁ USTANOWIONY PROKURENT JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
TADEUSZ GABRIEL LEGIEĆ
PREZES ZARZĄDU
2002-07-15
2014-08-22
TERESA LEGIEĆ
WICEPREZES
2005-11-16
2013-09-12
PIOTR MAREK KUBASZEWSKI
WICEPREZES
2013-09-12
2014-08-22
PIOTR MAREK KUBASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-08-22
2017-05-23
RAFAŁ STANISŁAW TYBORSKI
CZŁONEK
2013-09-12
2013-11-08
2002-07-15
2005-11-16
BOGDANKA, 21-013, PUCHACZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie