KRS 0000123093
NIP5420201854
REGON05035513500000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU SPOŻYWCZEGO "BAŻANTARNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU SPOŻYWCZEGO "BAŻANTARNIA"
Data rejestracji 15 lip 2002 (22 lata temu) 15 lip 2002
Data usunięcia 18 wrz 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SKŁADOWA, 10, BIAŁYSTOK, 15-399, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 401200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (32)
#151 PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2940B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5020 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #6340 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7250 KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7440Z REKLAMA #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓWWALENTY CIERESZKO
Wspólnik
2002-07-15
2014-09-18
1.124 (JEDEN TYSIĄC STO DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 112.400 (STO DWANAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA) ZŁOTYCH
ADAM WOJTULEWSKI
Wspólnik
2002-07-15
2002-09-27
470 (CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.000 (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MAGDALENA CIERESZKO
Wspólnik
2008-09-08
2014-09-18
718 (SIEDEMSET OSIEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 71.800 (SIEDEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁOTYCH
MAGDA MARTA CIERESZKO
Wspólnik
2008-09-08
2014-03-18
830 (OSIEMSET TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 83.000 (OSIEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
ADAM WOJTULEWSKI
Prokurent
2002-09-27
2002-11-07
SAMOISTNA
WALENTY CIERESZKO
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2002-12-13
KAMILA WOJTULEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2002-12-13
HELENA PAPIERNIK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-15
2002-12-13
WOJCIECH MOTYS
Członek Organu Nadzoru
2002-12-13
2003-12-19
MARCIN RAFAŁ CIERESZKO
Członek Organu Nadzoru
2002-12-13
2005-01-20
ALINA TERESA CIERESZKO
Członek Organu Nadzoru
2003-12-19
2004-03-23
BOGDAN LEONARD DZIATKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-12-19
2008-08-28
WALENTY CIERESZKO
Członek Organu Nadzoru
2004-03-23
2008-01-31
MAGDA MARTA CIERESZKO
Członek Organu Nadzoru
2008-01-31
2008-08-28
ARTUR PIOTR KAMIENIECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-12-13
2003-12-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji-PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ADAM WOJTULEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-07-15
2002-09-27
BERNADETA ŁAPUĆ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-07-15
2002-09-27
BERNADETA ŁAPUĆ
PREZES ZARZĄDU
2002-09-27
2002-12-13
WALENTY CIERESZKO
PREZES ZARZĄDU
2002-12-13
2004-03-23
WALDEMAR MAKSIMIUK
PREZES ZARZĄDU
2004-03-23
2005-01-20
MARCIN RAFAŁ CIERESZKO
PREZES ZARZĄDU
2005-01-20
2014-09-18
2002-07-15
2014-09-18
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-15
2014-09-18
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU SPOŻYWCZEGO "BAŻANTARNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-15
2014-09-18
SKŁADOWA, 10, BIAŁYSTOK, 15-399, BIAŁYSTOK, POLSKA
2002-07-15
2014-09-18
151 - PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH
2002-07-15
2014-09-18
2222Z - DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2002-07-15
2014-09-18
2924B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2002-07-15
2014-09-18
2940B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH
2002-07-15
2014-09-18
2956B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
2002-07-15
2014-09-18
3120B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ
2002-07-15
2014-09-18
3162B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2002-07-15
2014-09-18
4522Z - WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
2002-07-15
2014-09-18
453 - WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
2002-07-15
2014-09-18
454 - WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie