KRS 0000123032
REGON35018539100000
NazwaCEPELIA - POLSKA SZTUKA I RĘKODZIEŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCEPELIA - POLSKA SZTUKA I RĘKODZIEŁO
Data rejestracji 30 lip 2002 (22 lata temu) 30 lip 2002
Data usunięcia 01 gru 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RADZIWIŁŁOWSKA, 26, KRAKÓW, 31-026, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 611800,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#5147Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #7440Z REKLAMA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #2121Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁAFUNDACJA CEPELIA POLSKA SZTUKA I RĘKODZIEŁO
Wspólnik
2002-07-30
2003-03-25
12 236 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 611 800,00 ZŁ
001415559
Wspólnik
2003-03-25
2004-12-01
12.236 (DWANAŚCIE TYSIĘCY DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW PO 50 (PIĘĆDZIESIĄT) ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 611.800 (SZEŚĆSET JEDENAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁ
01523568000000
TADEUSZ KRZANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-30
2004-12-01
JERZY ABRAM
Członek Organu Nadzoru
2002-07-30
2004-12-01
JÓZEF POKÓJ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-30
2004-12-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ, SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI. PREZES DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ICH PODPISYWANIA.
JÓZEF SPISZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-07-30
2004-12-01
2002-07-30
2003-07-25
DUNAJEWSKIEGO, 6, KRAKÓW, 31-133, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie