KRS 0000122988
NIP5862086278
REGON19275908400000
NazwaSTUDIO ESTIMA SOPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTUDIO ESTIMA SOPOT
Data rejestracji 15 lip 2002 (22 lata temu) 15 lip 2002
Data usunięcia 07 mar 2022 07 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 958, SOPOT, 81-861, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5862086278
data rejestracji 15 lip 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 maj 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #501 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #502 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #504 SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #634 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAJANUSZ MICHAŁ KOBYLARSKI
Beneficjent
JANUSZ MICHAŁ KOBYLARSKI
reprezentant
JANUSZ MICHAŁ KOBYLARSKI
Wspólnik
2002-07-15
2022-03-07
99 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ
KRZYSZTOF JERZY KAMIŃSKI
Wspólnik
2002-07-15
2004-09-03
30 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
MARCIN MUŃSKI
Wspólnik
2007-08-08
2008-11-04
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 ZŁ
JANUSZ MICHAŁ KOBYLARSKI
Prokurent
2002-07-15
2004-09-03
PROKURA SAMOISTNA
JANUSZ MICHAŁ KOBYLARSKI
Prokurent
2007-08-08
2008-11-04
SAMOISTNA
JANUSZ MICHAŁ KOBYLARSKI
Likwidator
2019-12-20
2022-03-07
JANUSZ MICHAŁ KOBYLARSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
KRZYSZTOF JERZY KAMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-07-15
2004-09-03
JANUSZ MICHAŁ KOBYLARSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-09-03
2007-08-08
MARCIN MUŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-08-08
2008-11-04
JANUSZ MICHAŁ KOBYLARSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-11-04
2019-12-20
MIRELLA KAMILA KOBYLARSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-14
2019-12-20
2002-07-15
2007-08-08
"INTERIUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-08-08
2019-12-20
STUDIO ESTIMA SOPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-15
2007-08-08
ŚLĄSKA, 53, GDYNIA, 81-304, GDYNIA, POLSKA
2217-SEE.711.2.582.2022.1
2022-09-14
2022-09-19
41.14 PLN
6.618/2017/SPP
Urząd Skarbowy w Sopocie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie