KRS 0000122901
NIP6721864337
REGON33025174900000
Nazwa"LOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLOS
Data rejestracji 17 lip 2002 (22 lata temu) 17 lip 2002
Data usunięcia 30 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ---, ---, ŚWIDWIN, ---, ---, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#5117 HANDE HURTOWY ŻYWNOŚCIĄ, NAPOJAMI I WYROBAMI TYTONIOWYMI #5118 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEJ #5125 HANDEL KRAJOWY I ZAGRANICZNY, HURTOWY I DETALICZNY, ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI, SPOŻYWCZYMI, ROLNYMI #5131 SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5134A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #5134B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #5135 HANDEL ARTYKUŁAMI TYTONIOWYMI #5136 SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5137 SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #5139 NIE WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5155 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5156 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #5211 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5221 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5225 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #5226 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5262A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACHZBIGNIEW JERZY LESZCZAK
Wspólnik
2002-07-17
2002-12-23
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
SŁAWOMIR BENEDYKT OLEŃCZUK
Wspólnik
2002-07-17
2018-10-30
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000.00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
ZBIGNIEW JERZY LESZCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-07-17
2002-12-23
SŁAWOMIR BENEDYKT OLEŃCZUK
PREZES ZARZĄDU
2002-07-17
2018-10-30
2002-07-17
2014-09-05
KOŁOBRZESKA, 3, ŚWIDWIN, 78-300, ŚWIDWIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie