KRS 0000122872
NIP5532240150
REGON07280349600000
Nazwa"ALIANS TRADE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaALIANS TRADE -
Data rejestracji 12 lip 2002 (22 lata temu) 12 lip 2002
Data usunięcia 30 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA ARMII KRAJOWEJ, 220, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5532240150
data rejestracji 24 lip 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEINA IWANOWA
Beneficjent
INA IWANOWA
reprezentant
PIOTR PAWEŁ MANIARSKI
Wspólnik
2002-07-12
2004-08-11
51 UDZIAŁÓW - 25.500,-
INA IVANOVA
Wspólnik
2002-07-12
2015-02-09
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
MARIAN PIOTR MIKOŁAJKO
Wspólnik
2004-08-11
2005-05-17
51 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ
IZABELA ANNA SENDER
Wspólnik
2005-12-08
2006-02-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 PLN
TADEUSZ WIKTOR PĄCZEK PĄCZYŃSKI
Wspólnik
2008-07-25
2013-12-20
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
ANDREY SHCHERBINA
Wspólnik
2013-12-20
2021-07-30
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500000,00 PLN (SŁOWNIE: PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁ)
INA IWANOWA
Wspólnik
2015-02-09
2015-10-28
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
TADEUSZ WIKTOR PĄCZEK PĄCZYŃSKI
Wspólnik
2015-10-28
2015-11-23
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
INA IWANOWA
Wspólnik
2015-11-23
2021-07-30
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
ALEH BELIAKOU
Prokurent
2005-12-08
2015-02-09
SAMOISTNA
MARIUSZ STANISŁAW SENDER
Prokurent
2005-12-08
2006-02-20
SAMOISTNA
OLEG BIELAKOW
Prokurent
2015-02-09
2021-07-30
PROKURA SAMOISTNA
INA IWANOWA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO).
INA IWANOWA
PREZES ZARZĄDU
2008-07-25
2020-04-27
INA IVANOVA
PREZES ZARZĄDU
2002-07-12
2007-02-06
MARIAN MIKOŁAJKO
PREZES ZARZĄDU
2007-02-06
2008-07-25
2002-07-12
2004-08-11
ZA WODĄ, 4B, ŻYWIEC, 34-300, ŻYWIEC, POLSKA
2004-08-11
2005-12-08
POZIOMKOWA, 2, BYSTRA, 43-360, WILKOWICE, POLSKA
2005-12-08
2007-04-24
WYZWOLENIA, 367A, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2007-04-24
2008-10-21
CIESZYŃSKA, 145, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2008-10-21
2019-11-21
WYZWOLENIA, 367 A, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie