KRS 0000122616
REGON00005802800000
NazwaCENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSŁU STOLARKI BUDOWLANEJ "STOLBUD" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSŁU STOLARKI BUDOWLANEJ "STOLBUD"
Data rejestracji 25 lip 2002 (22 lata temu) 25 lip 2002
Data usunięcia 29 gru 2004 Invalid date
Forma prawnaJEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA
Adres LASKOWA, 4, WOŁOMIN, 05-200, WOŁOMIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7521Z SPRAWY ZAGRANICZNE #7320E PRACE BADAWCZO - ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIBLIOTEKARSTWA I INFORMACJI NAUKOWO - TECHNICZNEJJ NIE SKLASYFIKOWANANA CZYSZCZĄCYCHYFIKOWANAACYJNYCH - LOKALNYCHESYŁOWYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNETOMASZ MACIEJ MAKSYMOWICZ
Likwidator
2003-11-20
2004-12-29
MIROSŁAW KAZIMIERZ GŁOGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-25
2003-11-20
JAN LUCJAN GŁODEK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-25
2003-11-20
LESZEK STANISŁAW ŻUKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-25
2003-11-20
LONGIN BOLESŁAW GLIJER
Członek Organu Nadzoru
2002-07-25
2003-11-20
ANDRZEJ SELLIG
Członek Organu Nadzoru
2002-07-25
2003-11-20
ALEKSANDRA MICHALAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-25
2003-11-20
JÓZEF RYSZARD DUŻYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-25
2003-11-20
JAN MARCELI GÓRECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-25
2003-11-20
WOJCIECH ALEKSANDER HERTEL
Członek Organu Nadzoru
2002-07-25
2003-11-20
ANTONI TROCHIM
Członek Organu Nadzoru
2002-07-25
2003-11-20
ORGAN REPREZENTACJIKIEROWNIK
WŁODZIMIERZ WALENTY BUCHALSKI
DYREKTOR
2002-09-17
2003-11-20
JAN MARCELI GÓRECKI
DYREKTOR
2002-07-25
2002-09-17
2002-07-25
2003-11-20
CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSŁU STOLARKI BUDOWLANEJ "STOLBUD"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie