KRS 0000122326
NIP7850012832
REGON63002503800000
NazwaADMINISTRACYJNO-USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KSIĄŻU WLKP. Z SIEDZIBĄ W MCHACH W LIKWIDACJI
Krótka nazwaADMINISTRACYJNO-USŁUGOWA MIESZKANIOWA W KSIĄŻU WLKP. Z SIEDZIBĄ W MCHACH
Data rejestracji 16 lip 2002 (22 lata temu) 16 lip 2002
Data usunięcia 26 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 57, MCHY, 63-130, KSIĄŻ WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7850012832
data rejestracji 15 lut 1994
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 sty 2024
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9301Z SERWIS WYPOŻYCZANIA ODZIEŻY ROBOCZEJ ŁĄCZNIE Z WYPOŻYCZANIEM I PIELĘGNACJĄ INNYCH SYSTEMÓW TEKSTYLNYCH JAK BIELIZNY GŁADKIEJ, ROLEK RĘCZNIKOWYCH,WYCIERACZEK,ŚCIEREK I.T.P. #7440Z REKLAMA #3614A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #0111 PRODUKCJA ROLNO - SPOZYWCZAEUGENIUSZ KAŹMIERCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-30
2024-01-26
HENRYK SKIERA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-16
2003-10-30
JAN CZESŁAW ALEKSANDER
Członek Organu Nadzoru
2002-07-16
2024-01-26
EDWARD FALBIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-16
2024-01-26
RAFAŁ STACHOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-16
2024-01-26
ANDRZEJ BANASZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-16
2022-06-03
TADEUSZ TOMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-16
2003-10-30
ANTONI KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-30
2024-01-26
PAWEŁ JAN WAWRZYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-30
2024-01-26
ZBIGNIEW GUTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-30
2024-01-26
ELŻBIETA DANUTA PIETRZAK
Likwidator
2008-06-09
2022-06-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM.
ANIELA ŁABĘDA
PREZES ZARZĄDU
2002-07-16
2004-10-08
IRENEUSZ PRAŁAT
WICEPREZES
2002-07-16
2003-10-30
STANISŁAW KORCZ
WICEPREZES
2002-07-16
2003-10-30
HIERONIM ZDZISŁAW JAKUBOWSKI
WICEPREZES
2003-10-30
2007-08-16
ELŻBIETA DANUTA PIETRZAK
PREZES
2004-10-08
2008-06-09
ANTONI KACZMAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-08-16
2008-06-09
2002-07-16
2002-09-05
ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KSIĄŻU WLKP.
2002-09-05
2008-06-09
ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KSIĄŻU WLKP. Z SIEDZIBĄ W MCHACH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie