KRS 0000122257
NIP9450000654
REGON35079931900000
NazwaELTECO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELTECO POLAND
Data rejestracji 09 lip 2002 (22 lata temu) 09 lip 2002
Data usunięcia 12 lis 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KSIĘŻY PIJARÓW, 5, KRAKÓW, 31-466, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1237500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9450000654
data rejestracji 01 kwi 1995
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 mar 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4950A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJMARTIN SOPUCH
Beneficjent
1972-11-13
NATALIA FANO
reprezentant
ELTECO A.S. ZILINA, SŁOWACJA
Wspólnik
2002-07-09
2014-11-12
825 (OSIEMSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ)UDZIAŁÓW PO 1.500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.237.500,00 (JEDEN MILION DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
MARTIN SOPUCH
Beneficjent
POSIADA 100% UDZIAŁÓW W FIRMIE PHARMAGEN SRO, KTÓRA POSIADA 51% AKCJI W SPÓŁCE AKCYJNEJ ELTECO POLAND
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ :(I)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, (II)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JANUSZ DARECKY
PREZES
2002-07-09
2006-08-02
JANUSZ DARECKY
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-02
2008-02-08
NATALIA FANO
WICEPREZES
2002-07-09
2006-08-02
NATALIA FANO
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-02
2014-11-12
JURAJ PROCHAZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-09
2006-08-02
JURAJ PROCHAZKA
PREZES ZARZĄDU
2006-08-02
2014-11-12
KRZYSZTOF STANISŁAW MISIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-10
2014-11-12
2002-07-09
2002-11-22
SZWOLEŻERÓW, 4, KRAKÓW, 31-431, KRAKÓW, POLSKA
2002-11-22
2008-08-08
JASNOGÓRSKA, 23, KRAKÓW, 31-358, KRAKÓW, POLSKA
2008-08-08
2009-07-24
KAMIENNA, 45, KRAKÓW, 31-403, KRAKÓW, POLSKA
2009-07-24
2014-07-04
PILOTÓW, 2, KRAKÓW, 31-462, KRAKÓW, POLSKA
Km 17/21
2021-12-31
2024-02-16
8730 PLN
I AGa 269/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Przemysław Rak Kancelaria Komornicza nr VII w Krakowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie