KRS 0000122167
NIP5992080765
REGON21042012000000
Nazwa"FRONTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFRONTAL
Data rejestracji 09 lip 2002 (22 lata temu) 09 lip 2002
Data usunięcia 25 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIKORSKIEGO, 22, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5992080765
data rejestracji 15 kwi 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKBOGUSŁAW FRANCISZEK BEGEJ
Wspólnik
2002-07-09
2003-08-19
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000000,00 ZŁ
PIOTR NOWAK
Wspólnik
2003-08-19
2015-06-16
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 900.000,00 ZŁ
JAN MICHAŁ PALEJCZYK
Wspólnik
2003-08-19
2010-07-16
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH
SEBASTIAN ARTUR IWASZKO
Wspólnik
2003-08-19
2005-01-11
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZLOTYCH
MIROSŁAWA KRYSTYNA KUJAWA
Wspólnik
2003-08-19
2015-06-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
DANUTA TERESA IWASZKO
Wspólnik
2005-01-11
2010-07-16
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000 ZŁOTYCH - WRAZ Z NATALIĄ KLAUDIĄ IWASZKO I JAKUBEM PAWŁEM IWASZKO NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH KAŻDY PO 1/3
NATALIA KLAUDIA IWASZKO
Wspólnik
2005-01-11
2010-07-16
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000 ZŁOTYCH- WRAZ Z DANUTĄ TERESĄ IWASZKO I JAKUBEM PAWŁEM IWASZKO NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH KAŻDY PO 1/3
JAKUB PAWEŁ IWASZKO
Wspólnik
2005-01-11
2010-07-16
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000 ZŁOTYCH - WRAZ Z DANUTĄ TERESĄ IWASZKO I NATALIĄ KLAUDIĄ IWASZKO NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH KAZDY PO 1/3
STANISŁAW SZCZEPAN SOBOLSKI
Wspólnik
2015-06-16
2019-04-25
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000000,00 ZŁ
STANISŁAW SZCZEPAN SOBOLSKI
Likwidator
2015-10-02
2019-04-25
JOANNA DOROTA DOBKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-09
2010-07-16
ALEKSANDER ERAZM DOBKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-09
2010-07-16
ELŻBIETA TEODORA WOLF
Członek Organu Nadzoru
2002-07-09
2010-07-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
SEBASTIAN ARTUR IWASZKO
PREZES
2002-07-09
2003-06-03
MIROSŁAWA KRYSTYNA KUJAWA
PREZES ZARZĄDU
2003-06-03
2015-06-16
STANISŁAW SZCZEPAN SOBOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-06-16
2015-10-02
2002-07-09
2015-10-02
"FRONTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie