KRS 0000122133
NIP7420000074
REGON00446220000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W KĘTRZYNIE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOGRODNICZO-PSZCZELARSKA W KĘTRZYNIE
Data rejestracji 05 lis 2002 (22 lata temu) 05 lis 2002
Data usunięcia 29 sie 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres MAZOWIECKA, 11 A, KĘTRZYN, 11-400, KĘTRZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKWIKTOR JĘDRZEJEWSKI
Likwidator
2010-04-01
2012-08-29
HENRYKA SUPRANOWICZ
Likwidator
2010-04-01
2012-08-29
KAROL DOBOSZ
Likwidator
2010-04-01
2010-08-17
IRENA MARIA DUDEK
Likwidator
2010-10-04
2012-08-29
JERZY NOWOSAD
Członek Organu Nadzoru
2003-05-12
2008-08-29
MAŁGORZATA DORBACH
Członek Organu Nadzoru
2003-05-12
2008-08-29
TADEUSZ MICAŁ
Członek Organu Nadzoru
2007-07-26
2008-08-29
KAZIMIERZ GRABOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-29
2012-08-29
WŁODZIMIERZ SZADZIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-29
2012-08-29
IRENA MARIA DUDEK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-29
2010-10-04
SZCZEPAN SZEPIETOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-29
2012-08-29
EUGENIA WOJCIECHOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-07-13
2012-08-29
SZCZEPAN SZEPIETOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-05
2003-05-12
JÓZEF KARPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-05
2007-07-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
WŁODZIMIERZ PUCER
PREZES ZARZĄDU
2002-11-05
2003-10-14
MARIA CIERLUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-05
2007-07-26
ANTONI ZYBOROWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-11-05
2005-06-09
WŁODZIMIERZ PUCER
PREZES ZARZĄDU
2003-10-14
2008-01-07
IRENA MARIA DUDEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-06-09
2008-01-07
EUGENIA WOJCIECHOWSKA
CZŁONEK ZARZADU
2007-07-26
2008-01-07
KAROL DOBOSZ
PREZES ZARZĄDU
2008-01-07
2010-04-01
BOGUMIŁ WOŹNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-07
2010-04-01
HENRYKA SUPRANOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-01-07
2010-04-01
2002-11-05
2010-04-01
SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W KĘTRZYNIE
2002-11-05
2006-06-06
MAZOWIECKA, 10, KĘTRZYN, 11-400, KĘTRZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie