KRS 0000122062
REGON21061660300000
Nazwa"HAJ-DUONG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHAJ-DUONG
Data rejestracji 09 lip 2002 (22 lata temu) 09 lip 2002
Data usunięcia 17 mar 2006 17 mar 2006
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STANISŁAWA KOSTKI, 1 D, SZCZECIN, 71-143, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5540Z BARYTHANG PHAM DUC
Wspólnik
2002-07-09
2006-03-17
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36000,00 ZŁOTYCH
VAN SON TRAN
Wspólnik
2002-11-07
2003-04-18
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000 ZŁ
VAN SON TRAN
Wspólnik
2003-04-18
2006-03-17
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12000,00 ZŁOTYCH
THAI HOC NGUYEN
Wspólnik
2003-04-18
2006-03-17
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12000,00 ZŁOTYCH
SYLWIA NGUYEN
Prokurent
2003-09-19
2005-04-29
PROKURA SAMOISTNA
MAI THANH NGUYEN-WĘCŁAWIK
Likwidator
2005-04-29
2006-03-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD DWUOSOBOWY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
THANG PHAM DUC
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-09
2005-04-29
VAN SON TRAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-18
2005-04-29
2002-07-09
2005-04-29
"HAJ DUONG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-09
2002-11-07
ARMII KRAJOWEJ, 29, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2002-11-07
2004-09-17
PLAC ŻOŁNIERZA, 1 A, SZCZECIN, 70-551, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie