KRS 0000121999
NIP5961584246
REGON21117663200000
Nazwa"HEJNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHEJNET
Data rejestracji 16 lip 2002 (22 lata temu) 16 lip 2002
Data usunięcia 28 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁASKA, 3, PABIANICE, 95-200, PABIANICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)
#6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #0202Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #0201A GOSPODARKA LEŚNA #0201B SZKÓŁKARSTWO LEŚNE #45 BUDOWNICTWO #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4522Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4525A STAWIANIE RUSZTOWAŃ #4525D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4544A MALOWANIE #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6021A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI #6021B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #9303Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #4542Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMIROBERT KULESZ
Wspólnik
2002-07-16
2012-02-27
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
ANNA MIROSŁAWA LENARD
Wspólnik
2002-07-16
2006-03-17
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ
KATARZYNA KULESZ
Wspólnik
2006-03-17
2012-02-27
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH.
JANUSZ KACPER DWORZYŃSKI
Wspólnik
2012-02-27
2019-02-28
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE JEDNOOSOBOWO PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ROBERT KULESZ
PREZES
2002-07-16
2012-02-27
JANUSZ KACPER DWORZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-02-27
2014-02-26
PAULA MONIKA KOŁODZIEJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2014-02-26
2015-04-15
2002-07-16
2012-02-27
JANA XXIII, 5, SKWIERZYNA, 66-440, SKWIERZYNA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie