KRS 0000121942
NIP9580044940
REGON19148153400000
NazwaSTOWARZYSZENIE TAKSÓWKARZY TAKSÓWEK OSOBOWYCH "MEDYK TAXI GDYNIA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTAKSÓWKARZY TAKSÓWEK OSOBOWYCH "MEDYK TAXI GDYNIA"
Data rejestracji 08 lip 2002 (22 lata temu) 08 lip 2002
Data usunięcia 26 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres CECHOWA, 22, GDYNIA, 81-194, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHJAROSŁAW DRAWC
Likwidator
2021-08-03
2021-10-26
MARIAN HRYNIEWICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-08
2003-09-23
BOGUSŁAW FILIPCZUK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-08
2003-09-23
TOMASZ ZBIGNIEW ZIĘTARSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-08
2003-09-23
LESZEK WIESŁAW TESSMER
Członek Organu Nadzoru
2003-09-23
2005-07-18
JERZY STANISŁAW KŁAPUCKI
Członek Organu Nadzoru
2003-09-23
2004-10-28
ROBERT SZELLER
Członek Organu Nadzoru
2003-09-23
2005-07-18
LESZEK TADEUSZ HERKA
Członek Organu Nadzoru
2004-10-28
2005-07-18
JERZY STANISŁAW KOCH
Członek Organu Nadzoru
2005-07-18
2021-10-26
LESZEK WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2005-07-18
2007-06-27
MARIAN HRYNIEWICKI
Członek Organu Nadzoru
2009-06-29
2011-04-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PRZEWODNICZĄCY LUB WICEPRZEWODNICZĄCY. OŚWIADCZENIA WOLI W PRZEDMIOCIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH I MAJĄTKOWYCH WYMAGAJĄ PODPISU SEKRETARZA - SKARBNIKA ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO LUB WICEPRZEWODNICZĄCEGO.
WIESŁAW JANKOWSKI
PRZEWODNICZĄCY
2002-07-08
2021-08-03
LEON STAWSKI
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
2002-07-08
2003-09-23
JERZY STANISŁAW KOCH
SKARBNIK
2002-07-08
2005-07-18
ANTONI OŁDAKOWSKI
CZŁONEK
2002-07-08
2003-09-23
JERZY LUBAS
CZŁONEK
2010-05-13
2011-04-20
JAROSŁAW ADAM DRAWC
CZŁONEK
2006-05-18
2010-05-13
ROBERT SZELLER
CZŁONEK
2007-06-27
2009-06-29
TOMASZ PACHOWICZ
CZŁONEK
2009-06-29
2010-05-13
ANTONI WYSOCKI
CZŁONEK
2011-04-20
2021-08-03
RADOSŁAW KACZMARCZYK
CZŁONEK
2013-04-05
2019-08-07
2002-07-08
2021-08-03
"STOWARZYSZENIE TAKSÓWKARZY TAKSÓWEK OSOBOWYCH MEDYK TAXI GDYNIA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie