KRS 0000121938
REGON35653791600000
NazwaIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIKA
Data rejestracji 09 lip 2002 (22 lata temu) 09 lip 2002
Data usunięcia 26 sty 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUDRYKA, 6, KRAKÓW, 30-072, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#158 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOMARKET PUNKT SP. Z O.O.
Wspólnik
2002-07-09
2007-01-26
140 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000 ZŁ
351506503
BEATA WINNIK KONTOGIANNIS
Wspólnik
2002-07-09
2007-01-26
33 UDZIAŁY PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16500 ZŁ
RYSZARD KIRYŁA
Wspólnik
2002-07-09
2007-01-26
27 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13500 ZŁ
STANISŁAW ZDANEWICZ
Likwidator
2004-03-11
2007-01-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji------------------
STANISŁAW ZDANEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-07-09
2004-03-11
JACEK KAZIMIERZ NIEMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-09
2004-03-11
RYSZARD KIRYŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-09
2004-03-11
2002-07-09
2004-03-11
IKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-09
2004-06-30
DO WILGI, 10, KRAKÓW, 30-419, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie