KRS 0000121722
REGON43250218700000
Nazwa"BRATEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBRATEK
Data rejestracji 04 lip 2002 (22 lata temu) 04 lip 2002
Data usunięcia 16 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ENERGETYKÓW, 37, LUBLIN, 20-468, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#0124 CHÓW I HODOWLA DROBIU #0142 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT #151 PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH #157 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZ DLA ZWIERZĄT #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWYURSZULA WIDELSKA
Wspólnik
2002-07-04
2004-02-25
56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5600,00 ZŁ,
ANDRZEJ ROBERT BORKOWSKI
Wspólnik
2002-07-04
2019-05-16
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1200,00 ZŁ,
KAZIMIERZ ŻYWICKI
Wspólnik
2002-07-04
2019-05-16
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1200,00 ZŁ,
WITOLD PAWEŁ ZIELONKA
Wspólnik
2004-02-25
2019-05-16
56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.600,00 ZŁ
DARIUSZ ZBIGNIEW NADZIEJA
Prokurent
2002-07-04
2004-02-25
SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZEZ WICEPREZESA ZARZĄDU WYMAGANE JEST JEGO WSPÓŁDZIAŁANIE Z PREZESEM ZARZĄDU, BĄDŹ CZŁONKIEM ZARZĄDU; DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU WYMAGANE JEST JEGO WSPÓŁDZIAŁANIE Z PREZESEM ZARZĄDU, BĄDŹ WICEPREZESEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
URSZULA WIDELSKA
PREZES
2002-07-04
2004-02-25
ANDRZEJ ROBERT BORKOWSKI
WICEPREZES
2002-07-04
2004-02-25
WITOLD PAWEŁ ZIELONKA
PREZES
2004-02-25
2019-05-16
2002-07-04
2002-07-11
"BARTEK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie