KRS 0000121551
REGON47051059900000
Nazwa"SPOŁEM" ALEKSANDROWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"SPOŁEM" ALEKSANDROWSKA SPOŻYWCÓW
Data rejestracji 05 lip 2002 (22 lata temu) 05 lip 2002
Data usunięcia 29 lip 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres DASZYŃSKIEGO, 14, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, 95-070, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #1533B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #930 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOCZESŁAW MAREK CIOŁKOWSKI
Likwidator
2002-07-05
2008-07-29
HALINA FRONTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-05
2008-07-29
MARIA MARCINIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-05
2008-07-29
ANASTAZJA CIUPA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-05
2008-07-29
JOLANTA JANINA MATUSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-05
2008-07-29
JANINA FISIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-05
2008-07-29
BARBARA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-05
2008-07-29
LESŁAWA ADAMSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-05
2008-07-29
2002-07-05
2008-07-29
SPÓŁDZIELNIA
2002-07-05
2008-07-29
"SPOŁEM" ALEKSANDROWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LIKWIDACJI
2002-07-05
2008-07-29
DASZYŃSKIEGO, 14, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, 95-070, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, POLSKA
2002-07-05
2008-07-29
52 - DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA DETALICZNA
2002-07-05
2008-07-29
51 - DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA HURTOWA
2002-07-05
2008-07-29
1533B - DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GŁÓWNIE W ZAKRESIE PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ I PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO
2002-07-05
2008-07-29
5530B - DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA I GARMAŻERYJNA
2002-07-05
2008-07-29
930 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GŁÓWNIE W ZAKRESIE USŁUG DLA LUDNOŚCI
2002-07-05
2008-07-29
4521A - DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWO-BUDOWLANA
2002-07-05
2008-07-29
71 - WYNAJEM LOKALI, OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie