KRS 0000121489
NIP8420003110
REGON00034968800000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data rejestracji 05 sie 2002 (22 lata temu) 05 sie 2002
Data usunięcia 26 maj 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres DWORCOWA, 6, MIASTKO, 77-200, MIASTKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANABOGUSŁAW ADAMCZYK
Likwidator
2016-11-16
2017-05-26
DANUTA KLEPACZ
Likwidator
2016-11-16
2017-05-26
ZOFIA GASZTYCH
Członek Organu Nadzoru
2002-08-05
2010-08-30
DANUTA JANINA ALBRECHT
Członek Organu Nadzoru
2002-08-05
2010-08-30
MIROSŁAW KWAŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-05
2017-05-26
EDWARD WOJCIECHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-05
2017-05-26
LESZEK BACZ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-05
2017-05-26
PIOTR BUCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-05
2017-05-26
TADEUSZ MAZUREK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-05
2006-08-11
BOGUSŁAW ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-11
2011-06-30
ANIELA JANKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2011-06-30
2014-07-03
TADEUSZ MAZUREK
Członek Organu Nadzoru
2014-07-03
2015-05-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.
LESŁAW BAJOR
PREZES ZARZĄDU
2002-08-05
2011-06-30
ZOFIA FLASZYŃSKA
WICEPREZES D/S EKONOMICZNYCH - CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-05
2003-06-18
ZOFIA FLASZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-18
2004-07-22
AGNIESZKA KOŹLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-22
2009-09-03
DANUTA KLEPACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-03
2016-11-16
BOGUSŁAW ADAMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2011-06-30
2016-11-16
2002-08-05
2016-11-16
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie