KRS 0000121458
NIP6750003336
REGON00039898800000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRACY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO STARODRUK W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRACY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO STARODRUK
Data rejestracji 08 sie 2002 (22 lata temu) 08 sie 2002
Data usunięcia 20 gru 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ESTERY, 18, KRAKÓW, 31-056, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#19 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKKATARZYNA EWA PASTERNAK
Likwidator
2012-05-15
2012-12-20
TERESA HELENA LASKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-08
2002-12-31
ALINA STEFANIA UCZEŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-08-08
2002-12-31
JÓZEF MIECZYSŁAW KOWALIK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-08
2002-12-31
LUCYNA MARIA SUŚLIK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-08
2004-11-24
JÓZEF MIECZYSŁAW KOWALIK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-17
2008-06-30
ANNA MARIA MŁODZIK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-17
2012-12-20
AGATA MARIA DROŻDŻAL
Członek Organu Nadzoru
2004-11-24
2006-08-24
DOROTA MARIA GRUSZECKA
Członek Organu Nadzoru
2004-11-24
2007-07-24
KATARZYNA EWA PASTERNAK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-24
2012-03-30
MARIA GADOCHA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-24
2012-12-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacji1. OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/. 2. OŚWIADCZENIA WOLI, O KTÓRYCH MOWA W UST. 1 SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY. 3. KAŻDORAZOWE UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA PRZEZ ZARZĄD WYMAGA UPRZEDNIEJ ZGODY RADY NADZORCZEJ.
STANISŁAW OŻÓG
PREZES ZARZĄDU
2002-08-08
2004-01-05
BARBARA JANINA BŁACHUT
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-08
2008-06-30
RYSZARD GRZEGORZ BUŁAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-08
2003-07-17
BEATA ANNA SIWEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-17
2012-05-15
ROMAN KRYSTIAN KOZIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2004-01-05
2012-05-15
DOROTA MAŁGORZATA POZŁUTKA
CZŁONEK ZARZĄDU WYZNACZONY CZASOWO Z RADY NADZORCZEJ
2009-05-19
2010-04-21
2002-08-08
2008-06-30
STARODRUK SPÓŁDZIELNIA PRACY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
2008-06-30
2012-05-15
SPÓŁDZIELNIA PRACY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO STARODRUK
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie