KRS 0000121329
NIP9160002366
REGON00595881900000
NazwaPRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W MILICZU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA PRACY W MILICZU
Data rejestracji 04 lip 2002 (22 lata temu) 04 lip 2002
Data usunięcia 21 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres OSADNICZA, 10, MILICZ, 56-300, MILICZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9160002366
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIIRENA SĘDŁAK
Likwidator
2021-03-04
2021-12-21
HALINA STATKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-04
2006-08-10
GENOWEFA GĄKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-04
2006-08-10
MIECZYSŁAW MALCHRZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-04
2006-08-10
IRENA ADAMIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-04
2010-09-10
MARIOLA JARZĘBOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-04
2006-08-10
RYSZARD PODGÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-04
2006-08-10
HALINA MARIA STATKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2010-09-10
2013-07-11
GRZEGORZ FLAGA
Członek Organu Nadzoru
2010-09-10
2021-12-21
BOGUSŁAW MAMET
Członek Organu Nadzoru
2013-07-11
2021-12-21
IRENA SĘDŁAK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-04
2006-08-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
DANUTA HALINA CZERWIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2002-07-04
2011-07-08
ROMAN ROMANOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-07-04
2011-07-08
ROMAN ROMANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-07-08
2021-03-04
ZBIGNIEW MARKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-04
2021-03-04
IRENA SĘDŁAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-08
2021-03-04
2002-07-04
2021-03-04
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY W MILICZU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie