KRS 0000121190
NIP7393050322
REGON51089545600000
NazwaPULS CENTRUM CIEPŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPULS CENTRUM CIEPŁA
Data rejestracji 03 lip 2002 (22 lata temu) 03 lip 2002
Data usunięcia 20 sie 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POPRZECZNA, 13 A, OLSZTYN, 10-282, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 151000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#3320 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I POZOSTAŁEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄCZENIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7440Z REKLAMA #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEWIESŁAW OLASEK
Wspólnik
2002-07-03
2010-08-20
141 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 141.000,00ZŁ
WIESŁAW OLASEK
Likwidator
2009-09-28
2010-08-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO JEST DWUOSOBOWA
WIESŁAW OLASEK
PREZES ZARZĄDU
2002-07-03
2009-09-28
2002-07-03
2009-09-28
PULS CENTRUM CIEPŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie