KRS 0000121081
REGON01032958300000
NazwaHALAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHALAMA
Data rejestracji 04 lip 2002 (22 lata temu) 04 lip 2002
Data usunięcia 06 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres INSTALATORÓW, 7B, WARSZAWA, 02-237, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #5530A RESTAURACJE #5540Z BARYSU NGUYEN CAO
Wspólnik
2002-07-04
2003-11-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
BINH PHUNG DINH
Wspólnik
2003-11-24
2007-02-20
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH
KHOI DANG MINH
Wspólnik
2003-11-24
2007-02-20
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH
TUYET NGA LE THI
Wspólnik
2003-11-24
2007-02-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH
THANH VU TRUNG
Wspólnik
2007-02-20
2016-12-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
SU NGUYEN CAO
PREZES ZARZĄDU
2002-07-04
2003-11-24
KHOI DANG MINH
PREZES ZARZĄDU
2003-11-24
2007-02-20
BINH PHUNG DINH
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-24
2007-02-20
TUYET NGA LE THI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-11-24
2007-02-20
THANH VU TRUNG
PREZES ZARZĄDU
2007-02-20
2016-12-06
2002-07-04
2007-02-20
"SUHOAMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-04
2007-02-20
SZCZĘŚLIWICKA, 31, WARSZAWA, 02-353, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie