KRS 0000120964
NIP5832767364
REGON19263278000000
NazwaZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "KOMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "KOMET"
Data rejestracji 28 cze 2002 (22 lata temu) 28 cze 2002
Data usunięcia 07 mar 2022 07 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres R. WAGNERA, 6, GDAŃSK, 80-171, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#2811 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2811A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2811C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2812 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2821 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH #2822 PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2851 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852 OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #287 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #371 ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #45 BUDOWNICTWO #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #5154 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOEDWARD JÓZEF WRÓBEL
Wspólnik
2002-06-28
2022-03-07
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 PLN
DANUTA WRÓBEL
Wspólnik
2002-06-28
2022-03-07
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 PLN
LESZEK STEFAN TARASEK
Prokurent
2002-06-28
2004-01-28
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST SAMODZIELNIE UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
DANUTA WRÓBEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-28
2022-03-07
EDWARD JÓZEF WRÓBEL
PREZES ZARZĄDU
2002-06-28
2018-07-20
MAKSYMILIAN STACHOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-28
2011-07-12
2002-06-28
2006-11-21
SIENNICKA, 25, GDAŃSK, 80-958, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie