KRS 0000120863
NIP7631132424
REGON57022315800000
NazwaKLUB SPORTOWY "NOTEĆ" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKLUB SPORTOWY "NOTEĆ"
Data rejestracji 28 cze 2002 (22 lata temu) 28 cze 2002
Data usunięcia 24 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres NOWA, 8, CZARNKÓW, 64-700, CZARNKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6321 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYJAROSŁAW TEODOR POLUS
Likwidator
2008-02-15
2024-01-24
MAREK JÓZEF KOWALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2024-01-24
KAROL DRAB
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2024-01-24
ANDRZEJ STANISŁAW RADECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2024-01-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO WYDAWANIA SUM PIENIĘŻNYCH BĄDŹ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU KLUBU A TAKŻE PODPISYWANIA WSZELKIEGO RODZAJU DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH SPRAW FINANSOWO-GOSPODARCZYCH UPOWAŻNIA SIĘ CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
STANISŁAW KAZIMIERZ SITEK
PREZES
2002-06-28
2008-02-15
WIESŁAW TADEUSZ GROTT
V-CE PREZES
2002-06-28
2008-02-15
PIOTR STANISŁAW CYGANEK
V-CE PREZES
2002-06-28
2008-02-15
ELIGIUSZ IGNACY BONK
SKARBNIK
2002-06-28
2008-02-15
BOGDAN WYRWA
CZŁONEK
2002-06-28
2008-02-15
JAROSŁAW TEODOR POLUS
SEKRETARZ
2002-06-28
2008-02-15
KAZIMIERZ ROMAN POLUS
CZŁONEK
2002-06-28
2008-02-15
ANDRZEJ FRANCISZEK MRÓWKA
CZŁONEK
2002-06-28
2008-02-15
ANDRZEJ PAWEŁ GRENCEL
CZŁONEK
2002-06-28
2008-02-15
2002-06-28
2008-02-15
KLUB SPORTOWY "NOTEĆ"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie