KRS 0000120833
NIP5821538766
REGON17096641700000
Nazwa"NOWE DOMY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNOWE DOMY
Data rejestracji 01 lip 2002 (22 lata temu) 01 lip 2002
Data usunięcia 08 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 10, TACIEWO, 16-402, SUWAŁKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #45 BUDOWNICTWO #5153 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7132Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #14 PRODUKCJA ODZIEŻYRIMVYDAS RADZEVIČIUS
Członek Organu Nadzoru
2007-07-02
2023-09-08
DOROTA WYSOCKA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-02
2023-09-08
JANUSZ HENRYK ANIOŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-02
2023-09-08
BOGDAN PROĆ
Wspólnik
2002-07-01
2007-04-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
DOROTA WYSOCKA
Wspólnik
2002-07-01
2007-04-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
MAREK HENRYK ANIOŁKOWSKI
Wspólnik
2007-04-20
2023-09-08
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500 ZŁ
ALEKSANDER WIETROW
Wspólnik
2007-04-20
2023-09-08
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500 ZŁ
"EUROPROGRESS MANAGEMENT GMBH"
Wspólnik
2007-07-02
2023-09-08
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500 ZŁ
MAREK MIECZYSŁAW WASILEWSKI
Wspólnik
2007-07-02
2023-09-08
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAREK MIECZYSŁAW WASILEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-07-02
2018-09-25
BOGDAN PROĆ
PREZES ZARZĄDU
2002-07-01
2007-04-20
GRZEGORZ PUCHALSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-04-20
2007-07-02
ALEKSANDER WIETROW
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-04-20
2015-04-28
2002-07-01
2007-04-20
"DORPIK-WĄGRÓDKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-01
2007-04-20
17 LUTEGO, 20, PIENIĘŻNO, 14-520, PIENIĘŻNO, POLSKA
2007-04-20
2007-07-02
DĄBROWSZCZAKÓW, 39, OLSZTYN, 10-542, OLSZTYN, POLSKA
2007-07-02
2007-07-10
10, TACIEWO, 10-402, SUWAŁKU, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie