KRS 0000120421
NIP9661616843
REGON05212740900000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STRZELECKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIESZKANIOWA "STRZELECKA"
Data rejestracji 27 cze 2002 (22 lata temu) 27 cze 2002
Data usunięcia 09 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres STRZELECKA, 40, WARSZAWA, 03-433, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#45 BUDOWNICTWO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMMICHAŁ SZWEJKOWSKI
Likwidator
2009-07-24
2012-01-09
CEZARY JAKUBICKI
Likwidator
2009-07-24
2012-01-09
ALINA KUSKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-27
2005-07-29
STANISŁAW GRODZKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-27
2009-07-24
GRZEGORZ KĘDZIERSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-29
2007-07-20
JAROSŁAW ŚLEPOWROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-07-29
2007-07-20
JAN KABAC
Członek Organu Nadzoru
2007-07-20
2009-07-24
LIDIA ZIMAK
Członek Organu Nadzoru
2007-07-20
2008-06-18
IWONA GOLUCH-TOMALA
Członek Organu Nadzoru
2007-07-20
2009-07-24
MIKOŁAJ BOROWIK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-27
2005-07-29
ARTUR KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-27
2002-11-06
MAREK BAUMERT
Członek Organu Nadzoru
2002-06-27
2005-07-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZĄRZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM
MICHAŁ SZWEJKOWSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU
2006-11-29
2009-07-24
ANDRZEJ KARWOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-06-27
2006-11-29
ANNA SOKULSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-27
2006-11-29
WIESŁAW TENCER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-27
2005-07-29
GRZEGORZ KĘDZIERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-29
2008-06-18
CEZARY JAKUBICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-29
2009-07-24
2002-06-27
2009-07-24
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STRZELECKA"
2002-06-27
2007-02-15
DOŻYNKOWA, 4, BIAŁYSTOK, 15-156, BIAŁYSTOK 29, POLSKA
2007-02-15
2007-04-11
STRZELECKA, 40, WARSZAWA, 03-433, WARSZAWA, POLSKA
2007-04-11
2007-09-25
WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie