KRS 0000120417
NIP7393289371
REGON51945369400000
NazwaKARTZFEHN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKARTZFEHN POLSKA
Data rejestracji 27 cze 2002 (22 lata temu) 27 cze 2002
Data usunięcia 14 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIODOWA, 14, WARSZAWA, 00-246, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7393289371
data rejestracji 20 maj 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHMIROSŁAW STANISŁAW DOBRZYŃSKI
reprezentant
MIROSŁAW STANISŁAW DOBRZYŃSKI
Beneficjent
ALEKSANDER MIKOŁAJEC
Prokurent
2002-06-27
2004-04-30
SAMOISTNA
KRZYSZTOF RYSZARD PINGOT
Prokurent
2002-06-27
2012-09-06
SAMOISTNA
MIROSŁAW DOBRZYŃSKI
Likwidator
2021-07-20
2022-09-14
MOORGUT KARTZFEHN TURKEY BREEDER GMBH
Wspólnik
2002-06-27
2022-09-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 300.000,00 ZŁ.
KATARZYNA BEATA LISZKIEWICZ
Wspólnik
2002-06-27
2004-04-30
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72.000,- ZŁOTYCH
CEZARY MICHAŁ SIODLARZ
Wspólnik
2002-06-27
2004-04-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,- ZŁOTYCH
MIROSŁAW STANISŁAW DOBRZYŃSKI
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
KATARZYNA BEATA LISZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-06-27
2004-04-30
HEINZ JOSEF BOSSE
VICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-27
2004-04-30
CEZARY MICHAŁ SIODLARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-27
2004-04-30
ALEXANDER VIKTOR MIKOLAJETZ
PREZES ZARZĄDU
2004-04-30
2009-05-07
HEINZ JOSEF BOSSE
PREZES ZARZĄDU
2009-05-07
2021-07-20
RUTH HILDEGARD VON LEWEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-07
2021-07-20
TORSTEN MAHLSTEDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-07
2021-07-20
MIROSŁAW DOBRZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-11-06
2021-07-20
2002-06-27
2009-09-29
"KARTZFEHN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-09-29
2021-07-20
KARTZFEHN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-27
2003-02-21
STARE MIASTO, 17/21, OLSZTYN, 10-026, OLSZTYN, POLSKA
2003-02-21
2004-08-06
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 30A, OLSZTYN, 10-229, OLSZTYN, POLSKA
2004-08-06
2006-03-23
WOJSKA POLSKIEGO, 2, ŚWIEBODZIN, 66-200, ŚWIEBODZIN, POLSKA
2006-03-23
2009-09-29
KAWALERYJSKA, 2A, ŚWIEBODZIN, 66-200, ŚWIEBODZIN, POLSKA
2009-09-29
2010-08-30
MIODOWA, 14, WARSZAWA, 00-952, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie