KRS 0000120411
NIP7712566090
REGON59218272600000
NazwaMDJ - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMDJ -
Data rejestracji 28 cze 2002 (22 lata temu) 28 cze 2002
Data usunięcia 22 lip 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres IWASZKIEWICZA, 48, OLSZTYN, 10-089, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 201000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (41)
#1711Z PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2313Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO #2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2896Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYJERZY SZCZUKOCKI
Wspólnik
2002-06-28
2008-05-19
134 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 67.000,00 ZŁOTYCH
DAMIAN TADEUSZ KORCZEWSKI
Wspólnik
2002-06-28
2008-03-18
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67.000,00 ZŁ
MIROSŁAW STANISŁAW MAGIEROWSKI
Wspólnik
2002-06-28
2003-10-21
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ
IRENEUSZ KNITTER
Wspólnik
2003-10-21
2008-01-23
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67.000,00 ZŁ
ELŻBIETA KAZIMIERA KNITTER
Wspólnik
2008-01-23
2008-05-19
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.500,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-03-18
2011-07-22
402 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 201.000,00 ZŁOTYCH
51954404300000
MIROSŁAW STANISŁAW MAGIEROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2003-10-21
DAMIAN TADEUSZ KORCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2008-03-18
BOGUMIŁA MAŁGORZATA SZCZUKOCKA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-28
2008-03-18
IRENEUSZ KNITTER
Członek Organu Nadzoru
2003-10-21
2008-03-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SĄ SKŁADANE: A)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO RZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU (PREZESA ZARZĄDU), B)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO : -PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB -CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
JERZY SZCZUKOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-28
2003-10-21
BERNARD KNITTER
PREZES ZARZĄDU
2003-10-21
2008-05-19
PIOTR KRYNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-04
2008-05-19
PIOTR KRYNICKI
PREZES ZARZĄDU
2008-05-19
2011-07-22
JERZY SZCZUKOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-03-04
2008-05-19
2002-06-28
2003-10-21
1 MAJA, 21, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
2003-10-21
2008-05-19
1 MAJA, 25, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie