KRS 0000120392
NIP4660121108
REGON91085015100000
NazwaINTEGRACJA SPÓŁDZIELCZA GRUPA MARKETINGOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINTEGRACJA SPÓŁDZIELCZA GRUPA MARKETINGOWA
Data rejestracji 05 lip 2002 (22 lata temu) 05 lip 2002
Data usunięcia 12 mar 2015 12 mar 2015
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KWIATOWA, 43, CZERNIKOWO, 87-640, CZERNIKOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#0111A UPRAWA ZBÓŻ #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0121Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA #0202Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #5111Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW #5117Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5123Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWAROMAN MARIAN BORUCKI
Likwidator
2012-10-11
2015-03-12
ZBIGNIEW ŚCISEŁ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-05
2015-03-12
TOMASZ DETMER
Członek Organu Nadzoru
2002-07-05
2015-03-12
ANDRZEJ DANIECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-05
2015-03-12
MIECZYSŁAW KARAŚ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-05
2015-03-12
LECH STANISŁAW SAWICKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-05
2015-03-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU I VICEPREZES.
ROMAN MARIAN BORUCKI
PREZES
2002-07-05
2012-10-11
MIROSŁAW DETMER
V-CE PREZES
2002-07-05
2012-10-11
2002-07-05
2012-10-11
INTEGRACJA SPÓŁDZIELCZA GRUPA MARKETINGOWA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie