KRS 0000120319
NIP7352474806
REGON49282297900000
NazwaANSWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaANSWER
Data rejestracji 27 cze 2002 (22 lata temu) 27 cze 2002
Data usunięcia 05 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 425000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIWIESŁAW KUBICZ
Wspólnik
2002-06-27
2011-10-07
8400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 420.000,00,-ZŁ.
BOGUSŁAW MULAREK
Wspólnik
2011-10-07
2013-01-23
8400 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 420.000,00 ZŁ
BOGUSŁAW MULAREK
Wspólnik
2013-01-23
2015-04-02
2 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000,00 ZŁ
LUCYNA MULAREK
Wspólnik
2013-01-23
2015-04-02
2 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000,00 ZŁ
JANUSZ MULAREK
Wspólnik
2013-01-23
2015-04-02
2 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000,00 ZŁ
JIRI BERKA
Wspólnik
2015-04-02
2016-06-07
8500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 425000 ZŁ
FRANTISEK STEHLIK
Wspólnik
2016-06-07
2022-08-05
8500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 425000,00 ZŁ
ZOFIA KUBICZ
Prokurent
2002-12-19
2013-01-23
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WIESŁAW KUBICZ
PREZES ZARZĄDU
2002-06-27
2011-10-07
RENATA ZIÓŁKO GORLICKA
W-CE PREZES ZARZĄDU
2002-12-19
2006-08-24
RENATA ZIÓŁKO GORLICKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-24
2007-11-15
RENATA ZIÓŁKO GORLICKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-15
2011-10-07
RENATA ZIÓŁKO GORLICKA
PREZES ZARZĄDU
2011-10-07
2015-04-02
PIOTR GŁĄBIŃSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2011-10-07
2013-09-24
JIRI BERKA
PREZES ZARZĄDU
2015-04-02
2016-06-07
FRANTISEK STEHLIN
PREZES ZARZĄDU
2016-06-07
2022-08-05
2002-06-27
2013-01-23
JUTA II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-27
2002-12-19
OJCA LEONA, 52, KROŚNICA, 34-444, GRYWAŁD, POLSKA
2002-12-19
2003-06-17
OJCA LEONA, 51, KORSNICA, 34-450, KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, POLSKA
2003-06-17
2013-01-23
OJCA LEONA, 52, KROŚNICA, 34-450, KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, POLSKA
2013-01-23
2015-04-02
SKŁADOWA, 1, NOWY TARG, 34-400, NOWY TARG, POLSKA
2015-04-02
2018-01-31
UL. JANA III SOBIESKIEGO, 11, KATOWICE, 40-084, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie