KRS 0000120171
NIP9512051956
REGON01518697000000
Nazwa"KUCHNIA RYBNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKUCHNIA RYBNA
Data rejestracji 26 cze 2002 (22 lata temu) 26 cze 2002
Data usunięcia 27 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZWIĄZEK WALKI MŁODYCH, 12, WARSZAWA, 02-786, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 440000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512051956
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 lut 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1020Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4723Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNAANDRZEJ WŁODZIMIERZ SZYMCZAK
Wspólnik
2002-06-26
2011-12-21
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 66.000 ZŁ
MARIAN KOSIŃSKI
Wspólnik
2002-06-26
2004-05-28
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁ.
DORIN FINANCE LTD.
Wspólnik
2002-06-26
2011-08-23
176 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 176.000 ZŁ
Wspólnik
2004-05-28
2011-12-21
176 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 176.000 ZŁ
00470058500000
Wspólnik
2011-08-23
2019-05-27
440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 440.000 ZŁOTYCH
59035144900000
MARIAN KOSIŃSKI
Prokurent
2002-06-26
2004-05-28
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ WŁODZIMIERZ SZYMCZAK
Likwidator
2017-10-31
2019-05-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE;
ANDRZEJ WŁODZIMIERZ SZYMCZAK
PREZES ZARZĄDU
2002-06-26
2017-10-31
JANUSZ WITOLD DYMKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-28
2014-07-07
MARIAN KOSIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-28
2010-06-21
2002-06-26
2017-10-31
"KUCHNIA RYBNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie