KRS 0000120153
NIP6520004875
REGON27157275200000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "PESOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "PESOP"
Data rejestracji 25 lip 2002 (22 lata temu) 25 lip 2002
Data usunięcia 29 sie 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOLEJOWA, 54, CZECHOWICE-DZIEDZICE, 43-502, CZECHOWICE-DZIEDZICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #45 BUDOWNICTWO #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCHIRENEUSZ PIOTR SPYRA
Wspólnik
2002-07-25
2011-08-29
361 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.050,00 ZŁ
HELENA MARTA SPYRA
Wspólnik
2002-07-25
2011-08-29
208 UDZIAŁÓW - 10.400 ZŁ.
WŁADYSŁAWA MARIA SZAFRON
Wspólnik
2006-10-31
2011-08-29
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000,00 ZŁ
JADWIGA EMILIA GOLA
Wspólnik
2006-10-31
2011-08-29
105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.250,00 ZŁ
DANUTA ANNA SZYMALA
Likwidator
2010-12-06
2011-08-29
JAN LUDWIK SZAFRON
Członek Organu Nadzoru
2002-07-25
2011-08-29
JADWIGA EMILIA GOLA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-25
2011-08-29
MARIA ŁUCJA ŚLIWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-07-25
2011-08-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI LUB UPOWAŻNIONY PRZEZ NIEGO CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI WARTOŚĆ PRAWA ROZPORZĄDZONEGO LUB ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA DZIESIĘĆ ŚREDNICH PENSJI KRAJOWYCH, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI MOGĄ SKŁADAĆ SKUTECZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA.
HELENA MARTA SPYRA
PREZES ZARZĄDU
2002-07-25
2010-12-06
DANUTA ANNA SZYMALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-25
2010-12-06
2002-07-25
2010-12-06
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "PESOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie