KRS 0000119995
NIP8951770339
REGON93280141900000
NazwaTRANS-TAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTRANS-TAN
Data rejestracji 01 lip 2002 (22 lata temu) 01 lip 2002
Data usunięcia 13 mar 2017 13 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DAMROTA, 34, WROCŁAW, 50-306, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 670000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAWspólnik
2002-07-01
2006-11-03
300 (SŁOWNIE:TRZYSTA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000,00ZŁ (SŁOWNIE:TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
93005837600000
WIESŁAW KONRAD KACAPER
Wspólnik
2002-07-01
2017-03-13
590 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 590.000,00 ZŁ (PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JÓZEF JAN ADAMOWICZ
Wspólnik
2002-07-01
2017-03-13
80 (SŁOWNIE:OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000,00ZŁ (SŁOWNIE:OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WIESŁAW KONRAD KACAPER
Prokurent
2002-07-01
2004-04-16
SAMOISTNA
ANDRZEJ TIUKAŁO
Prokurent
2002-07-01
2003-01-29
SAMOISTNA
ARTUR OSKROBA
Prokurent
2003-01-29
2003-06-09
SAMOISTNA
WIESŁAW KONRAD KACAPER
Prokurent
2009-10-02
2016-01-28
PROKURA SAMOISTNA
EWA MARIA WIESZCZECZYŃSKA
Prokurent
2009-10-02
2016-01-28
PROKURA SAMOISTNA
LECH PAWEŁ DOROSZUK
Likwidator
2004-04-16
2004-10-08
JANUSZ PAWEŁ KRUPSKI
Likwidator
2004-10-08
2006-08-01
WIESŁAW KONRAD KACAPER
Likwidator
2006-08-01
2009-10-02
WIESŁAW KONRAD KACAPER
Likwidator
2016-01-28
2017-03-13
GRAŻYNA ADAMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2009-10-02
ZOFIA MARIA KACAPER
Członek Organu Nadzoru
2002-07-01
2009-10-02
EWA MARIA WIESZCZECZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2009-10-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
LECH PAWEŁ DOROSZUK
PREZES
2002-07-01
2004-04-16
ZOFIA MARIA KACAPER
PREZES ZARZĄDU
2009-10-02
2016-01-28
2002-07-01
2004-04-16
TRANS-TAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-04-16
2009-10-02
TRANS-TAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2002-07-01
2006-08-01
IRYSOWA, 31, WROCŁAW, 51-117, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie