KRS 0000119952
NIP9461895258
REGON43081273600000
Nazwa"LUBELSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLUBELSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA
Data rejestracji 27 cze 2002 (22 lata temu) 27 cze 2002
Data usunięcia 20 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PIASECKA, 46, ŚWIDNIK, 21-040, ŚWIDNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1756500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJOLGA TATIANA WÓJCIK
Beneficjent
ROBERT TOMASZ URBAŃSKI
reprezentant
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ENTERPRISE ASSOCIATES INC.
Wspólnik
2002-06-27
2022-10-20
11.672 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 583.600 ZŁ
OLGA TATIANA KOWALEWSKA
Wspólnik
2002-06-27
2022-10-20
20.540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.027.000 ZŁ
LUCYNA ZDEB
Członek Organu Nadzoru
2002-06-27
2005-12-29
PIOTR TADEUSZ KOWALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-27
2022-10-20
STANISŁAW JERZY GLONEK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-27
2003-03-21
OLGA TATIANA KOWALEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-03-21
2005-12-29
SŁAWOMIR KOWALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-12-29
2022-10-20
MIROSŁAW KEMPISTY
Członek Organu Nadzoru
2005-12-29
2022-10-20
OLGA TATIANA WÓJCIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GRZEGORZ PIOTR NIEZNAJ
PREZES ZARZĄDU
2002-06-27
2002-10-29
MARIUSZ SŁAWOMIR HETMAN
PREZES ZARZĄDU
2002-10-29
2003-03-21
ROMAN ZBIGNIEW ZAJĄCZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-21
2019-03-04
2002-06-27
2015-03-25
DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA, 74, LUBLIN, 20-325, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie