KRS 0000119889
NIP7272569700
REGON47307022100000
Nazwa"K-3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaK-3
Data rejestracji 01 lip 2002 (22 lata temu) 01 lip 2002
Data usunięcia 04 sie 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 75000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPAWEŁ ANTONI ALTWASSER
Wspólnik
2002-07-01
2016-08-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 PLN
JANUSZ KRZYSZTOF NAPIERAJ
Wspólnik
2002-07-01
2016-08-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 PLN
ALEKSY MIROSŁAW KOSTRZEWA
Wspólnik
2006-08-10
2016-08-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH.ZARZ
MONIKA MARIA WAWEREK
Prokurent
2011-10-25
2012-06-20
SAMOISTNA
PAWEŁ ALTWASSER
Prokurent
2012-06-20
2013-03-20
PROKURA SAMOISTNA
JANUSZ KRZYSZTOF NAPIERAJ
Likwidator
2013-03-20
2016-08-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ KAŻDY Z PROKURENTÓW SAMODZIELNIE
JANUSZ KRZYSZTOF NAPIERAJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-01
2006-08-10
JACEK KAZIMIERZ MĄDRY
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-01
2003-05-16
ALEKSY MIROSŁAW KOSTRZEWA
PREZES ZARZĄDU
2006-08-10
2012-06-20
PAWEŁ ANTONI ALTWASSER
PREZES ZARZĄDU
2002-07-01
2006-08-10
ALEKSY MIROSŁAW KOSTRZEWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-06-20
2013-03-20
JANUSZ KRZYSZTOF NAPIERAJ
PREZES ZARZĄDU
2012-06-20
2013-03-20
2002-07-01
2003-05-16
"KING-BROKER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-16
2006-08-10
IMPERIAL BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-08-10
2013-03-20
"K-3" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-07-01
2016-08-03
LEGIONÓW, 93/95, ŁÓDŹ, 91-072, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie