KRS 0000119868
NIP5262450623
REGON01628124500000
NazwaICB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaICB
Data rejestracji 24 cze 2002 (22 lata temu) 24 cze 2002
Data usunięcia 17 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BARTYCKA, 114, WARSZAWA, 00-716, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5262450623
data rejestracji 01 sie 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #692 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMWspólnik
2002-06-24
2010-02-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
79031555900000
ZYGMUNT JAKUB KROSNOWSKI
Wspólnik
2006-05-19
2010-02-18
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA GENOWEFA SZARAWARSKA
Wspólnik
2010-02-18
2019-03-26
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000 ZŁOTYCH
WŁADYSŁAW ZAKRZEWSKI
Wspólnik
2010-02-18
2019-03-26
390 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 195.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2019-03-26
2019-06-17
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000 ZŁ
79031555900000
ZYGMUNT JAKUB KROSNOWSKI
Prokurent
2006-05-19
2010-02-18
SAMODZIELNA
WŁADYSŁAW ZAKRZEWSKI
Prokurent
2006-05-19
2010-02-18
SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
ZYGMUNT JAKUB KROSNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-06-24
2006-05-19
MAŁGORZATA GENOWEFA SZARAWARSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-05-19
2019-06-17
WŁADYSŁAW ZAKRZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-18
2019-06-17
MARIA RUDNICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-18
2019-06-17
2002-06-24
2019-03-26
BARTYCKA, 114, WARSZAWA, 00-716, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie