KRS 0000119496
NIP8331341414
REGON75073683200000
Nazwa"HERSAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHERSAN
Data rejestracji 21 cze 2002 (22 lata temu) 21 cze 2002
Data usunięcia 09 gru 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 30 A, PAPROTNIA, 95-060, BRZEZINY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYANDRZEJ MICHAŁ SZADOWIAK
Wspólnik
2002-06-21
2009-12-09
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.000,00 ZŁ
RUSLAN TANYSCHEV
Wspólnik
2006-03-24
2009-02-26
768 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 384.000,00 ZŁOTYCH
WILLI SCHUH
Wspólnik
2006-03-24
2009-02-26
768 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 384.000,00 ZŁOTYCH
ALEXEY ORLOV
Wspólnik
2006-03-24
2009-02-26
768 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 384.000,00 ZŁOTYCH
WALDEMAR NEUFELD
Wspólnik
2006-03-24
2009-02-26
768 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 384.000,00 ZŁOTYCH
GRAŻYNA IRENA BIAŁKOWSKA
Wspólnik
2009-04-28
2009-12-09
72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.000,00 ZŁ
ANDRZEJ MICHAŁ SZADOWIAK
Likwidator
2009-07-27
2009-12-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU WYBORU JEDNEGO TYLKO CZŁONKA ZARZĄDU, MA ON PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA
ANDRZEJ MICHAŁ SZADOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2002-06-21
2009-07-27
2002-06-21
2009-07-27
"HERSAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie