KRS 0000119432
NIP5213204226
REGON01519649000000
NazwaENPRIMA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaENPRIMA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaENPRIMA ENGINEERING OY
Data rejestracji 21 cze 2002 (22 lata temu) 21 cze 2002
Data usunięcia 31 gru 2009 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres NUGAT, 3, WARSZAWA, 02-776, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego RAJATORPANTIE, 8, VANTAA, FIN-01600, FINLANDIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2956B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3320B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPAWEŁ MITRASZEWSKI
DYREKTOR
2002-06-21
2004-04-05
STANISŁAW BORAWSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2004-04-05
2009-02-05
JARI JUHANI RUOHOLA
Prokurent
2002-06-21
2003-06-02
ŁĄCZNA
MATTI ANTERO SARKINIEMI
Prokurent
2002-06-21
2004-11-30
ŁĄCZNA
EERO ILMARI ORIVUORI
Prokurent
2002-06-21
2003-06-02
ŁĄCZNA
HARRI MATTI PERHONEN
Prokurent
2002-06-21
2004-11-30
ŁĄCZNA
PENTTI SAKARI NIEMINEN
Prokurent
2002-06-21
2003-06-02
ŁĄCZNA
EERO KALEVI OINONEN
Prokurent
2002-06-21
2004-11-30
ŁĄCZNA
KALERVO MATTI KOSKINEN
Prokurent
2002-06-21
2003-06-02
ŁĄCZNA
VELI MATTI LILJA
Prokurent
2002-06-21
2004-11-30
ŁĄCZNA
PENTTI JOHANNES HUUMO
Prokurent
2002-06-21
2004-11-30
ŁĄCZNA
RISTO MATIAS KOIVUNEN
Prokurent
2002-06-21
2003-06-02
ŁĄCZNA
DARIUSZ JAN BIL
Likwidator
2009-02-05
2009-12-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU I DYREKTOR NACZELNY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
PETER SANDBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-28
2008-02-26
EERO KALEVI AURANNE
PREZES ZARZĄDU
2006-05-16
2007-03-28
EERO KALEVI AURANNE
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-28
2008-02-26
EERO KALEVI AURANNE
PREZES ZARZĄDU
2008-02-26
2009-12-31
ESA KULLERVO LACKLIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-21
2003-06-02
PAIVI MARJO PESOLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-21
2003-06-02
HANNU PAULI HEINONEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-21
2004-11-30
KARI ENSIO VIRTANEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-21
2004-11-30
ARTO JUHANI PIELA
PREZES ZARZĄDU
2003-06-02
2006-05-16
ULLA KAARINA MELGIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-02
2004-11-30
2002-06-21
2003-06-02
POSTĘPU, 13, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
2002-06-21
2003-06-02
FORTUM ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2003-06-02
2009-02-05
ENPRIMA ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2002-06-21
2003-06-02
FORTUM ENGINEERING OY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie