KRS 0000119413
NIP7560004528
REGON00056836700000
NazwaROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LIKWIDACJI W OBROWCU
Krótka nazwaROLNICZA PRODUKCYJNA W OBROWCU
Data rejestracji 25 cze 2002 (22 lata temu) 25 cze 2002
Data usunięcia 28 gru 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres SPÓŁDZIELCÓW, 3, GOGOLIN, 47-320, GOGOLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0111A UPRAWA ZBÓŻ #0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #0124Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #0123Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ #0141 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5123Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICHCZESŁAW LACHOWICZ
Likwidator
2002-09-03
2007-12-28
MACIEJ SYLWESTER LUKASEK
Likwidator
2003-10-30
2007-12-28
ILONA KAŁUŻA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-25
2007-12-28
ZBIGNIEW WOJTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-25
2007-12-28
PIOTR GONSIOR
Członek Organu Nadzoru
2002-06-25
2007-12-28
JAN PRZYBYŁA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-25
2007-12-28
HENRYK MARCIN SLADEK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-25
2007-12-28
MACIEJ SYLWESTER LUKASEK
Powiernik
2003-10-30
2007-12-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK I PEŁNOMOCNIK
ZBIGNIEW CELTA
PREZES ZARZĄDU
2002-06-25
2007-12-28
BOGDAN MICHAŁ NIEWIEŚ
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-06-25
2007-12-28
ROLAND WEYRAUCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-25
2007-12-28
PIOTR KOPIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-25
2007-12-28
TERESA TOMECZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-25
2007-12-28
2002-06-25
2002-09-03
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W OBROWCU
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie