KRS 0000118527
NIP5482173522
REGON07226740200000
NazwaSTACJE PALIW NAPĘDOWYCH "WYGODA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTACJE PALIW NAPĘDOWYCH "WYGODA"
Data rejestracji 18 cze 2002 (22 lata temu) 18 cze 2002
Data usunięcia 23 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KATOWICKA, 157, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHROMAN ANDRZEJ ŻBEL
Członek Organu Nadzoru
2002-06-18
2017-11-23
URSZULA ANNA ŻBEL
Członek Organu Nadzoru
2002-06-18
2017-11-23
JOANNA MONIKA PIKSA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-18
2017-11-23
MICHAŁ JANUSZ ŻBEL
Członek Organu Nadzoru
2002-06-18
2003-07-21
JAN MORAWIEC
Członek Organu Nadzoru
2002-06-18
2007-11-19
HELENA MORAWIEC
Członek Organu Nadzoru
2003-07-21
2007-11-19
TOMASZ MARCIN PIKSA
Likwidator
2015-04-23
2017-11-23
MICHAŁ JANUSZ ŻBEL
Likwidator
2015-05-20
2017-11-23
ORGAN REPREZENTACJIJEDNOOSOBOWY ZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WOBEC WŁADZ I OSÓB TRZECICH, W SĄDZIE I POZA SĄDEM, ZARZĄDZA MAJĄTKIEM I INTERESAMI SPÓŁKI, Z WYJĄTKIEM SPRAW ZASTRZEŻONYCH WALNEMU ZGROMADZENIU I RADZIE NADZORCZEJ. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE.
JAN KAZIMIERZ ŻUREK
PREZES JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU
2002-06-18
2003-07-21
MICHAŁ JANUSZ ŻBEL
PREZES JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU
2003-07-21
2009-12-04
MICHAŁ JANUSZ ŻBEL
PREZES ZARZĄDU
2009-12-04
2015-04-23
TOMASZ MARCIN PIKSA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-11-28
2015-04-23
2002-06-18
2015-04-23
STACJE PALIW NAPĘDOWYCH "WYGODA" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-06-18
2003-08-29
STAWOWA, 60, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
2003-08-29
2014-02-11
GRANICZNA, 48, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie