KRS 0000118297
NIP6262446964
REGON27365802100000
Nazwa"ARKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaARKO
Data rejestracji 24 cze 2002 (22 lata temu) 24 cze 2002
Data usunięcia 14 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GNIEŹNIEŃSKA, 7, ZABRZE, 41-808, ZABRZE - ROKITNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5262 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5211 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5245Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH #5243 SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #5247 SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #5262B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #5010 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #5030 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCHVASYL BOREYCHUK
Wspólnik
2002-06-24
2009-04-02
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
JAROSLAVA BOREYCHUK STASIYK
Wspólnik
2002-06-24
2009-04-02
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500,00 ZŁ
SVITLANA BOREYCHUK
Wspólnik
2002-06-24
2009-04-02
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500,00 ZŁ
ANDRZEJ WOJCIECH GŁĄBICKI
Wspólnik
2009-04-02
2019-11-14
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
JADWIGA BARBARA GŁĄBICKA
Wspólnik
2009-04-02
2019-11-14
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500,00 ZŁ
SVITLANA BOREYCHUK
Prokurent
2002-10-02
2003-07-17
SAMOISTNA
VASYL BOREYCHUK
Likwidator
2007-06-29
2009-04-02
JAROSLAVA BOREYCHUK STASIYK
Likwidator
2007-06-29
2009-04-02
SVITLANA BOREYCHUK IGŁIŃSKA
Likwidator
2007-06-29
2009-04-02
ANDRZEJ WOJCIECH GŁĄBICKI
Likwidator
2009-04-02
2013-11-15
JADWIGA BARBARA GŁĄBICKA
Likwidator
2009-04-02
2019-11-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
VASYL BOREYCHUK
PREZES ZARZĄDU
2002-06-24
2007-06-29
JAROSLAVA BOREYCHUK STASIYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-24
2007-06-29
SVITLANA BOREYCHUK IGŁIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-24
2007-06-29
2002-06-24
2007-06-29
"ARKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-24
2003-07-17
KOZLIKA, 15, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie