KRS 0000118237
NIP9721045279
REGON00481214300000
NazwaGBS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGBS POLSKA
Data rejestracji 24 cze 2002 (22 lata temu) 24 cze 2002
Data usunięcia 01 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSIEDLE WICHROWE WZGÓRZE, 10, POZNAŃ, 61-674, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1200,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6521Z LEASING FINANSOWY #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKJAROSŁAW TOMASZ PIETRZAK
Wspólnik
2002-06-24
2023-02-01
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 420,- ZŁ.
FRED LYNN SIMILA
Wspólnik
2002-06-24
2023-02-01
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 420,- ZŁ.
DARIUSZ MACIEJ KOWALEWSKI
Wspólnik
2002-06-24
2023-02-01
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 360,- ZŁ.
DARIUSZ MACIEJ KOWALEWSKI
Likwidator
2022-08-04
2023-02-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
FRED LYNN SIMILA
CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES
2002-06-24
2022-08-04
DARIUSZ MACIEJ KOWALEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES
2002-06-24
2022-08-04
JAROSŁAW TOMASZ PIETRZAK
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES
2002-06-24
2022-08-04
2002-06-24
2022-08-04
GBS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie