KRS 0000118158
NIP5581009346
REGON09129604700000
NazwaRODZINNA - BIS ROBERT MIKA, ANTONI ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaRODZINNA - BIS ROBERT MIKA, ANTONI ZIELIŃSKI
Data rejestracji 13 cze 2002 (22 lata temu) 13 cze 2002
Data usunięcia 07 wrz 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres BYDGOSKA, 39, NAKŁO NAD NOTECIĄ, 89-100, NAKŁO NAD NOTECIĄ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email ESKULAP.NAKLO@NEOSTRADA.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.DANUTA ANNA RATAJCZYK
Wspólnik
2002-06-13
2014-06-30
KATARZYNA MAGDALENA SENDERSKA
Wspólnik
2002-06-13
2014-06-30
MAŁGORZATA ALINA RATAJCZYK
Wspólnik
2004-01-16
2014-06-30
ROBERT MIKA
Wspólnik
2014-06-30
2016-09-07
ANTONI ZIELIŃSKI
Wspólnik
2014-06-30
2016-09-07
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
DANUTA ANNA RATAJCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2002-06-13
2014-06-30
KATARZYNA MAGDALENA SENDERSKA
Członek Organu Reprezentacji
2002-06-13
2014-06-30
MAŁGORZATA ALINA RATAJCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2004-01-16
2014-06-30
ROBERT MIKA
Członek Organu Reprezentacji
2014-06-30
2016-09-07
ANTONI ZIELIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2014-06-30
2016-09-07
2002-06-13
2004-01-16
APTEKA "ESKULAP" RATAJCZYK I SENDERSKA SPÓŁKA JAWNA
2004-01-16
2014-07-08
APTEKA "ESKULAP" SENDERSKA, RATAJCZYK I RATAJCZYK SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie