KRS 0000117955
REGON21002021800000
Nazwa"WERTH-HOLZ-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"WERTH-HOLZ-POLSKA" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 13 cze 2002 (22 lata temu) 13 cze 2002
Data usunięcia 08 lut 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DWORCOWA, 5, PSZCZEW, 66-330, PSZCZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #262 PRODUKCJA CERAMIKI SZLACHETNEJ, MATERIAŁÓW I WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #265 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA ORAZ GIPSU #266 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH #268 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEWERTH-HOLZ PROJEKT GMBH Z SIEDZIBĄ W FINNENTROP (NIEMCY)
Wspólnik
2002-06-13
2006-06-13
2130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.130.000 ZŁOTYCH.
GHW AG GESELLSCHAFT FUR HOLZTECHNOLOGIE UND - WERKSTOFFE
Wspólnik
2006-06-13
2011-02-08
11622 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11622000,00 ZŁ.
KAZIMIERZ STEFAN OKIŃCZYC
Powiernik
2007-08-21
2011-02-08
KAZIMIERZ STEFAN OKIŃCZYC
ZARZĄDCA PRZYMUSOWY
2007-02-06
2007-08-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI BĘDZIE JEDNO, DWU LUB TRZYOSOBOWY, PRZY CZYM KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
CHRISTOPH FELIX BRINKHAUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-13
2004-02-04
RAINER JOSEF KLEE
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-29
2007-01-03
RAINER JOSEF KLEE
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-13
2005-08-01
JANUSZ FRANCISZEK MACIEJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-06-13
2005-12-29
2002-06-13
2009-05-28
"WERTH-HOLZ-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie